Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2022-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Bildsøvej 127, 4200 Slagelse (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-09 fjernes Direktion: Susanne Lindh Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-03-01 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-09 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-09 fjernes Legale ejere: Susanne Lindh Nielsen (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-09 fjernes Navne: Cafe Chufa ApS (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-09 fjernes Reelle ejere: Susanne Lindh Nielsen (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-09 fjernes Stiftere: Susanne Lindh Nielsen (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-05-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er passiv investering. (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-04-29 tilføjes Vedtægter: 2022-04-29 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2021-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2021-12-30 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2021-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bildsøvej 127, 4200 Slagelse (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2021-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Bildsøvej 127, 4200 Slagelse (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bildsøvej 127, 4200 Slagelse (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Bildsøvej 127, 4200 Slagelse (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-04-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-01 tilføjes Direktion: Susanne Lindh Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2020-03-01 tilføjes Legale ejere: Susanne Lindh Nielsen (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2020-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2020-02-29 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2020-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2020-02-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2020-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bildsøvej 127, 4200 Slagelse (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2020-02-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2020-02-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2020-02-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-03-01 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2020-02-25 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2020-02-25 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2020-02-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2020-02-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2020-02-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2020-02-25 tilføjes Navne: Cafe Chufa ApS (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2020-02-25 tilføjes Reelle ejere: Susanne Lindh Nielsen (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2020-02-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2020-02-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2020-02-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2020-02-25 tilføjes Stiftere: Susanne Lindh Nielsen (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2020-02-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2020-02-25 tilføjes Vedtægter: 2020-02-25 (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2020-02-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-09)