Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2023-09-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2023-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2023-09-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2023-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Krogsvej 17, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2023-09-05 fjernes Direktion: Lise Madsen Kristensen (direktør) (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2023-09-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2023-09-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-02-21 (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2023-09-05 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2023-09-05 fjernes Legale ejere: Lise Madsen Kristensen (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2023-09-05 fjernes Navne: LIKR Holding ApS (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2023-09-05 fjernes Reelle ejere: Lise Madsen Kristensen (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2023-09-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2023-09-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2023-09-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2023-09-05 fjernes Stiftere: Lise Madsen Kristensen (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2023-09-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2020-03-03 sletter virksomheden Ejerskaber: VT Trademark ApS. (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2020-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krogsvej 17, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2020-02-21 tilføjes Direktion: Lise Madsen Kristensen (direktør) (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2020-02-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2020-02-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2020-02-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-02-21 (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2020-02-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2020-02-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2020-02-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2020-02-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2020-02-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2020-02-21 tilføjes Legale ejere: Lise Madsen Kristensen (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2020-02-21 tilføjes Navne: LIKR Holding ApS (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2020-02-21 tilføjes Reelle ejere: Lise Madsen Kristensen (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2020-02-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2020-02-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2020-02-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2020-02-21 tilføjes Stiftere: Lise Madsen Kristensen (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2020-02-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2020-02-21 tilføjes Vedtægter: 2020-02-21 (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2020-02-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2020-02-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-05)