Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Direktion | Dekret | Hvidhvask | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-02-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: WL Entreprise ApS. (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2020-02-25 sletter virksomheden Ejerskaber: WL Ejendomme 2020 ApS. (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2020-06-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: WL Byg ApS. (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: WL Forsyningsledning ApS. (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-10-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Oustrupvej 6, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-10-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-10-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-02-25 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-10-15 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-10-15 fjernes Legale ejere: Dorte West Larsen (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-10-15 fjernes Navne: WL Group ApS (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-10-15 fjernes Reelle ejere: Dorte West Larsen (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-10-15 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-10-15 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-10-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-10-15 fjernes Stiftere: Dorte West Larsen (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-10-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-09-21 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-11-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2020-11-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-11-06 fjernes Direktion: Michael Larsen (direktør) (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-11-10 Statstidende Dekret
Den 2020-02-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2020-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oustrupvej 6, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2020-02-25 tilføjes Direktion: Michael Larsen (direktør) (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-02-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber samt anden virksomhed, som efter ledelsens skøn er forbundet hermed (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2020-02-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2020-02-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-02-25 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2020-02-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2020-02-25 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2020-02-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2020-02-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2020-02-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2020-02-25 tilføjes Legale ejere: Dorte West Larsen (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2020-02-25 tilføjes Navne: WL Group ApS (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2020-02-25 tilføjes Reelle ejere: Dorte West Larsen (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2020-02-25 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2020-02-25 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2020-02-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2020-02-25 tilføjes Stiftere: Dorte West Larsen (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2020-02-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-02-25 tilføjes Vedtægter: 2020-02-25 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2020-02-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2020-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-11)