Sektion (alle) | |||||||
Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | Vedtægter | ||||
Direktion | xbrl | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Tegningsregel | Reelle ejere | Binavne | ||||
Navne | Hvidhvask | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2024-06-25 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2024-06-19 tilføjes Kapital (Kapital): 109.315,00 (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2024-06-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2024-06-19 tilføjes Legale ejere: RIVERHORSE ApS (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2024-06-18 fjernes Legale ejere: RIVERHORSE ApS (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2024-06-19 tilføjes Vedtægter: 2024-06-19 (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2024-06-01 tilføjes Direktion: Thomas Zeihlund (adm. dir.) (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-06-01 fjernes Direktion: Peter Schack (adm. dir.) (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-06-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-30 tilføjes Bestyrelse: Thomas Zeihlund (formand) (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-04-30 fjernes Bestyrelse: Lars Terney (formand) (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-04-29 fjernes Bestyrelse: Thomas Zeihlund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-04-30 tilføjes Kapital (Kapital): 104.283,00 (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2024-04-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2024-04-30 tilføjes Legale ejere: RIVERHORSE ApS, BYKJERSNER ApS (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2024-04-30 fjernes Legale ejere: RH Family Invest ApS (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-04-29 fjernes Legale ejere: BYKJERSNER ApS (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-04-30 tilføjes Vedtægter: 2024-04-30 (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2024-01-09 tilføjes Bestyrelse: Peter Mühlendorph Egehoved (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-09 tilføjes Kapital (Kapital): 95.355,00 (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-01-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-01-09 tilføjes Legale ejere: BYKJERSNER ApS, RH Family Invest ApS, Seed Capital Denmark IV K/S, Duber Invest ApS, BANG-PEDERSEN INVEST ApS, LHO Invest ApS, JESA Holbek ApS, 2D Holding Hands ApS (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-01-08 fjernes Legale ejere: Seed Capital Denmark IV K/S, BYKJERSNER ApS, LHO Invest ApS, JESA Holbek ApS, Duber Invest ApS, 2D Holding Hands ApS, BANG-PEDERSEN INVEST ApS (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-09 tilføjes Vedtægter: 2024-01-09 (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2023-11-28 fjernes Bestyrelse: Niels Vejrup Carlsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-06-26 tilføjes Vedtægter: 2023-06-26 (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-18 tilføjes Kapital (Kapital): 59.643,00 (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2023-04-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2023-04-18 tilføjes Vedtægter: 2023-04-18 (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-01-17 tilføjes Vedtægter: 2023-01-17 (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2022-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 58.761,00 (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2022-12-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2022-12-28 tilføjes Vedtægter: 2022-12-28 (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2022-10-06 tilføjes Bestyrelse: Thomas Zeihlund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2022-10-06 tilføjes Vedtægter: 2022-10-06 (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2022-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Masnedøgade 22, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 59, 3., 1264 København K (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-08-10 tilføjes Bestyrelse: Niels Vejrup Carlsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2022-08-09 fjernes Bestyrelse: Niels Vejrup Carlsen (formand) (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-08-09 tilføjes Kapital (Kapital): 58.509,00 (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2022-08-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2022-08-09 tilføjes Legale ejere: BYKJERSNER ApS, LHO Invest ApS, JESA Holbek ApS, Duber Invest ApS, 2D Holding Hands ApS, BANG-PEDERSEN INVEST ApS (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2022-08-08 fjernes Legale ejere: BYKJERSNER ApS, LHO Invest ApS, JESA Holbek ApS, Duber Invest ApS, 2D Holding Hands ApS, BANG-PEDERSEN INVEST ApS (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-08-09 tilføjes Vedtægter: 2022-08-09 (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2022-07-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed i form af forretningsservice samt udvikling, salg og formidling af produkter og serviceydelser relateret til indkøb og forhold om bæredygtighed samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2022-05-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og formanden for bestyrelsen i forening, tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2022-05-06 tilføjes Bestyrelse: Niels Vejrup Carlsen (formand) (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-05-06 tilføjes Kapital (Kapital): 58.130,00 (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-05-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-05-06 tilføjes Legale ejere: BYKJERSNER ApS, LHO Invest ApS, JESA Holbek ApS, Duber Invest ApS, 2D Holding Hands ApS, BANG-PEDERSEN INVEST ApS, Seed Capital Denmark IV K/S (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-05-05 fjernes Legale ejere: JESA Holbek ApS, Duber Invest ApS, BANG-PEDERSEN INVEST ApS, BYKJERSNER ApS, LHO Invest ApS, 2D Holding Hands ApS (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2022-05-06 tilføjes Vedtægter: 2022-05-06 (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-05-06 fjernes Reelle ejere: Jens Holbek, Christian Bang-Pedersen, Christian Falck Svane (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2022-03-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af direktionen i forening eller af den samlede direktion (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2022-03-08 tilføjes Binavne: Skarde ApS (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-02 tilføjes Direktion: Lasse Hartz-Olsson (direktør) (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-02 tilføjes Legale ejere: LHO Invest ApS, 2D Holding Hands ApS (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2022-03-02 tilføjes Navne: EIVEE ApS (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-01 fjernes Navne: Skarde ApS (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-02 tilføjes Reelle ejere: Jens Holbek, Christian Bang-Pedersen, Christian Falck Svane (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2022-03-01 fjernes Reelle ejere: Jens Holbek, Christian Bang-Pedersen, Christian Falck Svane (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-02 tilføjes Vedtægter: 2022-03-02 (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2021-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2021-11-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed i form af forretningsservice samt udvikling, salg og formidling af produkter og serviceydelser relateret til indkøb og digital rådgivning samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2021-11-28 tilføjes Vedtægter: 2021-11-28 (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2021-11-28 fjernes Bestyrelse: Jens Holbek (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-09-01 tilføjes Bestyrelse: Christian Falck Svane (formand) (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-09-01 tilføjes Direktion: Peter Schack (adm. dir.) (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2021-09-01 fjernes Direktion: Christian Falck Svane (adm. dir.) (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-08-31 fjernes Bestyrelse: Christian Bang-Pedersen (formand) (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-06-21 tilføjes Legale ejere: BYKJERSNER ApS (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2021-05-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 tilføjes Bestyrelse: Christian Bang-Pedersen (formand) (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2020-08-31 fjernes Bestyrelse: Lars Nymann Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-08-30 fjernes Bestyrelse: Christian Falck Svane (formand) (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-08-31 tilføjes Direktion: Christian Falck Svane (adm. dir.) (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2020-08-31 fjernes Direktion: Lars Nymann Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-08-31 tilføjes Reelle ejere: Jens Holbek, Christian Bang-Pedersen, Christian Falck Svane (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2020-08-30 fjernes Reelle ejere: Jens Holbek, Christian Bang-Pedersen, Christian Falck Svane (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-08-31 fjernes Legale ejere: Nynorm-huse ApS (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-02-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 59, 3., 1264 København K (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2020-02-19 tilføjes Bestyrelse: Christian Falck Svane (formand) (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-02-19 tilføjes Direktion: Lars Nymann Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-02-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed i form af forretningsservice samt udvikling, salg og formidling af produkter og serviceydelser relateret til indkøb og digital rådgivning samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2020-02-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-02-19 (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-19 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2020-02-19 tilføjes Kapital (Kapital): 45.000,00 (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2020-02-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2020-02-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-19 tilføjes Legale ejere: Nynorm-huse ApS, JESA Holbek ApS, Duber Invest ApS, BANG-PEDERSEN INVEST ApS (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-02-19 tilføjes Navne: Skarde ApS (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2020-02-19 tilføjes Reelle ejere: Jens Holbek, Christian Bang-Pedersen, Christian Falck Svane (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-02-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-19 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-19 tilføjes Stiftere: Nynorm-huse ApS, LHO Invest ApS, JESA Holbek ApS, Duber Invest ApS, BANG-PEDERSEN INVEST ApS, 2D Holding Hands ApS (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af et bestyrelsesmedlem i forening med den administrerende direktør. (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2020-02-19 tilføjes Vedtægter: 2020-02-19 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2020-02-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-24)