Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Hvidhvask | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-08-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-08-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-08-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-08-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Rued Langgaards Vej 23, 1. mf., 2300 København S (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-08-05 fjernes Direktion: Frank Hoelgaard Olsen (direktør) (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-08-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-08-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-02-25 (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-08-05 fjernes Hovedbranche: Juridisk bistand (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-08-05 fjernes Kontaktoplysninger: olsenfrank01@gmail.com (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-08-05 fjernes Legale ejere: Frank Hoelgaard Olsen (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-08-05 fjernes Navne: FHO Consulting ApS (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-08-05 fjernes Reelle ejere: Frank Hoelgaard Olsen (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-08-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-08-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-08-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-08-05 fjernes Stiftere: Frank Hoelgaard Olsen (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-08-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-06-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-03-04 tilføjes Hvidhvask: SAERLIG (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-02-25 tilføjes Direktion: Frank Hoelgaard Olsen (direktør) (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-02-25 tilføjes Kontaktoplysninger: olsenfrank01@gmail.com (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-02-25 tilføjes Legale ejere: Frank Hoelgaard Olsen (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rued Langgaards Vej 23, 1. mf., 2300 København S (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-02-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med juridisk og kommerciel rådgivning. Selskabet kan udføre andre aktiviteter, der er nært beslægtet med dets formål. (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-02-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-02-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-02-25 (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-02-24 tilføjes Hovedbranche: Juridisk bistand (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-02-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-02-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-02-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-02-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-02-24 tilføjes Navne: FHO Consulting ApS (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-02-24 tilføjes Reelle ejere: Frank Hoelgaard Olsen (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-02-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-02-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-02-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-02-24 tilføjes Stiftere: Frank Hoelgaard Olsen (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-02-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-02-24 tilføjes Vedtægter: 2020-02-24 (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-02-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-05)