Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Hvidhvask | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-12 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Porsborgparken 6, 9530 Støvring (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Lansen 15, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2020-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lansen 15, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2020-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Lansen 15, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lansen 15, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Lansen 15, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-02-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lansen 15, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-02-11 tilføjes Direktion: Søren Lauridsen (direktør) (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering i vin. (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-02-11 (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-11 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-11 tilføjes Legale ejere: Kjeldal Lauridsen Holding ApS, HLØ HOLDING ApS (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-11 tilføjes Navne: Fair Trade Wine ApS (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-11 tilføjes Reelle ejere: Søren Lauridsen, Heine Lind Østergaard (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-11 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-11 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2020-02-11 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2020-02-11 tilføjes Stiftere: Kjeldal Lauridsen Holding ApS, HLØ HOLDING ApS (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-11 tilføjes Vedtægter: 2020-02-11 (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-24)