Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Kapital | Vedtægter | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Tegningsregel | Hvidhvask | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-24 tilføjes Legale ejere: Sunnyboys Holding ApS (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2024-05-24 fjernes Legale ejere: Daniel Langkjær Landström (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2024-05-23 fjernes Legale ejere: Sunnyboys Holding ApS (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2024-05-24 tilføjes Reelle ejere: Sunny Elias Mølbæk (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2024-05-23 fjernes Reelle ejere: Sunny Elias Mølbæk (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2024-04-02 tilføjes Legale ejere: Daniel Langkjær Landström (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2024-04-02 fjernes Legale ejere: Landström Holding ApS (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2023-06-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jyllandsgade 23, st. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 4, st., 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2022-07-14 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-07-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-07-14 tilføjes Legale ejere: Landström Holding ApS, Sunnyboys Holding ApS (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2022-07-13 fjernes Legale ejere: Sunnyboys Holding ApS, Landström Holding ApS (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-07-14 tilføjes Reelle ejere: Sunny Elias Mølbæk (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2022-07-13 fjernes Reelle ejere: Sunny Elias Mølbæk (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-07-14 tilføjes Vedtægter: 2022-07-14 (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-08 tilføjes Kapital (Kapital): 88.888,89 (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-04-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-04-08 tilføjes Legale ejere: Landström Holding ApS (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-04-08 tilføjes Vedtægter: 2022-04-08 (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2021-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 4, st., 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2021-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Valmuemarken 58, 9690 Fjerritslev (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-10 tilføjes Hjemmeside: www.quala.dk (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-10 tilføjes Kontaktoplysninger: contact@quala.dk (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-01 tilføjes Legale ejere: Sunnyboys Holding ApS (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2021-09-01 fjernes Legale ejere: D. Reifling Invest ApS, Kasper Holch Muez (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-09-01 tilføjes Reelle ejere: Sunny Elias Mølbæk (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2021-09-01 fjernes Reelle ejere: Kasper Holch Muez, Kasper Holch Muez, Daniel Reifling (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-09-01 fjernes Direktion: Daniel Reifling (direktør) (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-08-31 fjernes Legale ejere: Sunnyboys Holding ApS (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-08-31 fjernes Reelle ejere: Sunny Elias Mølbæk (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-05-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den administrerende direktør eller af den samlede direktion (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-07 tilføjes Direktion: Daniel Reifling (direktør) (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2020-09-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2020-09-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2020-09-07 tilføjes Legale ejere: D. Reifling Invest ApS, Kasper Holch Muez (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2020-09-06 fjernes Legale ejere: D. Reifling Invest ApS (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-07 tilføjes Reelle ejere: Kasper Holch Muez, Daniel Reifling (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2020-09-06 fjernes Reelle ejere: Kasper Holch Muez (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-07 tilføjes Vedtægter: 2020-09-07 (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2020-08-27 fjernes Legale ejere: Sunny Elias Mølbæk (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-02-27 tilføjes Legale ejere: Sunny Elias Mølbæk, D. Reifling Invest ApS (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-02-26 fjernes Legale ejere: Sunny Elias Mølbæk (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-02-21 tilføjes Legale ejere: Sunny Elias Mølbæk, Sunnyboys Holding ApS (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-02-27 tilføjes Reelle ejere: Kasper Holch Muez, Sunny Elias Mølbæk, Kasper Holch Muez (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-02-26 fjernes Reelle ejere: Sunny Elias Mølbæk (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-02-21 tilføjes Reelle ejere: Sunny Elias Mølbæk (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-02-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valmuemarken 58, 9690 Fjerritslev (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2020-02-21 tilføjes Direktion: Sunny Elias Mølbæk (adm. dir.) (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-21 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at designe, udvikle og sælge tøj samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-02-21 (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-21 tilføjes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-02-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-02-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-21 tilføjes Navne: Quala ApS (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-21 tilføjes Stiftere: Sunnyboys Holding ApS (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-02-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-02-21 tilføjes Vedtægter: 2020-02-21 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-02-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-24)