Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Legale ejere | Hvidhvask | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mejlgade 35, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Elverdalsvej 35, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-18 tilføjes Kontaktoplysninger: kim@skovskorn.dk (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2020-03-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Sewatech ApS. (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2020-10-20 tilføjes Legale ejere: NØRKJÆR LARSEN HOLDING ApS, SNL Holding Aarhus ApS, KAT Holding Aarhus ApS (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-10-19 fjernes Legale ejere: NØRKJÆR LARSEN HOLDING ApS, SNL Holding Aarhus ApS, KAT Holding Aarhus ApS (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-02-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elverdalsvej 35, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2020-02-20 tilføjes Direktion: Kim Larsen (direktør) (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-02-20 (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-20 tilføjes Legale ejere: NØRKJÆR LARSEN HOLDING ApS, SNL Holding Aarhus ApS, KAT Holding Aarhus ApS (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-02-20 tilføjes Navne: KIMKATSIM ApS (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-20 tilføjes Reelle ejere: Kim Larsen (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-02-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-20 tilføjes Stiftere: SNL Holding Aarhus ApS, NØRKJÆR LARSEN HOLDING ApS, KAT Holding Aarhus ApS (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-20 tilføjes Vedtægter: 2020-02-20 (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-24)