Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Oliver Boris Lapinski Altman | 17.02.2020 | |
STRØJER CAPITAL ApS (CVR 32284442) | NORMAL | 17.02.2020 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Altman Holding ApS (CVR 42018465) | NORMAL | 08.08.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Altman Holding ApS (CVR 42018465) | 28.04.2021 | 07.08.2023 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
STRØJER CAPITAL ApS (CVR 32284442) | 17.02.2020 | 08.08.2023 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Oliver Boris Lapinski Altman | 17.02.2020 | 28.04.2021 | 50,00-66,66% | 50,00 % |