Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Binavne | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Admiralgade 19, kl., 1066 København K (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 11, 1123 København K (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 11, 1123 København K (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 22, 2. 2., 1150 København K (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 22, 2. 2., 1150 København K (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2021-11-01 tilføjes Kontaktoplysninger: wiking@lykkeforskning.dk (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Højbro Plads 10, 1200 København K (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-05-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højbro Plads 10, 1200 København K (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2020-02-17 tilføjes Binavne: Lykkemuseet ApS (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-17 tilføjes Direktion: Meik Wiking Petersen (direktør) (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive udstillings- og museumsvirksomhed, samt enhver i forbindelse med hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-02-17 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-17 tilføjes Hovedbranche: Museer (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-17 tilføjes Legale ejere: M Wiking Holding ApS (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-17 tilføjes Navne: The Happiness Museum ApS (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-17 tilføjes Reelle ejere: Meik Wiking Petersen (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-17 tilføjes Stiftere: M Wiking Holding ApS (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-17 tilføjes Vedtægter: 2020-02-17 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-20)