Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Vedtægter | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2023-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Helmsvej 41, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-24 fjernes Binavne: Mentorstøtte til børn og forældre ApS (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-24 fjernes Direktion: Charlotte Hammerich Lux (direktør) (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-02-20 (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-24 fjernes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-24 fjernes Legale ejere: CEAM Holding ApS (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-24 fjernes Navne: Temavirke ApS (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-24 fjernes Reelle ejere: Betina Sandberg Christensen, Charlotte Hammerich Lux (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-24 fjernes Stiftere: CEAM Holding ApS (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-07-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helmsvej 41, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2022-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Herstedvang 7, 2., 2620 Albertslund (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2021-05-30 tilføjes Binavne: Mentorstøtte til børn og forældre ApS (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2021-05-29 fjernes Binavne: Mentorstøtte til børn og unge ApS (offentliggjort 2021-05-30)
Den 2021-05-14 tilføjes Direktion: Betina Sandberg Christensen (direktør) (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2021-05-14 tilføjes Navne: Temavirke ApS (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2021-05-13 fjernes Navne: TemaMentor ApS (offentliggjort 2021-05-30)
Den 2021-05-14 tilføjes Vedtægter: 2021-05-14 (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2021-05-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herstedvang 7, 2., 2620 Albertslund (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2020-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Helmsvej 41, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-09-01 tilføjes Reelle ejere: Betina Sandberg Christensen, Charlotte Hammerich Lux (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2020-08-31 fjernes Reelle ejere: Charlotte Hammerich Lux (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2020-06-29 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2020-06-28 fjernes Hovedbranche: Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-06-26 tilføjes Binavne: Mentorstøtte til børn og unge ApS (offentliggjort 2021-05-30)
Den 2020-06-23 tilføjes Navne: TemaMentor ApS (offentliggjort 2021-05-30)
Den 2020-06-22 fjernes Navne: MentorStøtte ApS (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-23 tilføjes Vedtægter: 2020-06-23 (offentliggjort 2021-05-30)
Den 2020-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helmsvej 41, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-02-20 tilføjes Direktion: Charlotte Hammerich Lux (direktør) (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2020-02-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med mentorordninger og vejledning til mennesker med sociale udfordringer samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2020-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2020-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-02-20 (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2020-02-20 tilføjes Hovedbranche: Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-02-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2020-02-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2020-02-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2020-02-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2020-02-20 tilføjes Legale ejere: CEAM Holding ApS (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2020-02-20 tilføjes Navne: MentorStøtte ApS (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-02-20 tilføjes Reelle ejere: Charlotte Hammerich Lux (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2020-02-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2020-02-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2020-02-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2020-02-20 tilføjes Stiftere: CEAM Holding ApS (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2020-02-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2020-02-20 tilføjes Vedtægter: 2020-02-20 (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-02-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2020-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-24)