Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | xbrl | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2022-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2022-09-16 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2022-09-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2022-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestervang 165, 6650 Brørup (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2022-09-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2022-09-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-02-03 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2022-09-16 fjernes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2022-09-16 fjernes Kontaktoplysninger: b.have@anarki.dk (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2022-09-16 fjernes Legale ejere: Berit Rosengren Have, R. GEERTHSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2022-09-16 fjernes Navne: Brørup Entreprenørforretning ApS (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2022-09-16 fjernes Reelle ejere: Berit Rosengren Have, Robert Schelde Geerthsen (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2022-09-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2022-09-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2022-09-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2022-09-16 fjernes Stiftere: R. GEERTHSEN HOLDING ApS, Berit Rosengren Have (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2022-09-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2022-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2022-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-18 fjernes Direktion: Berit Rosengren Have (direktør) (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2021-06-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2020-02-03 tilføjes Direktion: Berit Rosengren Have (direktør) (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2020-02-03 tilføjes Kontaktoplysninger: b.have@anarki.dk (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2020-02-03 tilføjes Legale ejere: Berit Rosengren Have, R. GEERTHSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2020-02-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2020-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2020-02-02 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2020-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestervang 165, 6650 Brørup (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2020-02-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenør-virksomhed samt anden hermed forbunden virksomhed. (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2020-02-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2020-02-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-02-03 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2020-02-02 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2020-02-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2020-02-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2020-02-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2020-02-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2020-02-02 tilføjes Navne: Brørup Entreprenørforretning ApS (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2020-02-02 tilføjes Reelle ejere: Berit Rosengren Have, Robert Schelde Geerthsen (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2020-02-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2020-02-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2020-02-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2020-02-02 tilføjes Stiftere: R. GEERTHSEN HOLDING ApS, Berit Rosengren Have (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2020-02-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2020-02-02 tilføjes Vedtægter: 2020-02-02 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2020-02-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-21)