Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Niki Valentin Wacherhausen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Niki Valentin Wacherhausen | 01.07.2022 | Egegade 7, 2200 København N |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
ingen_paNiki Photography | 41169680 | Aktiv | Fotografisk virksomhed (742000) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
22.02.2021 | 0,56 (km) | Vesterbrogade 55B, 1620 København V | Gammel Kongevej 7, 1610 København V |
11.02.2023 | 1,77 (km) | Gammel Kongevej 7, 1610 København V | Egegade 7, 2200 København N |
ingen_paNiki Photography. |
Sidst opdateret den 11.02.2023 og angivet som gældende fra 11.02.2023 (585 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Ingenpind | 42879983 |
IngenSigerNejTilGaston | 38324349 |
Ingenstressmere | 43276611 |
Ingen tern | 32170307 |
Ingenuity ApS | 40741763 |
INGENØRFIRMA SIMON BORDINGGAARD | 21605336 |
Inge og Asger Mathiassens Mindeleg at | 34520593 |
INGE OG ASKER LARSENS FOND TIL STØTTE AF ALMENNYTTIGE FORMÅL | 19142191 |
INGE OG BIRTHE ApS | 73563119 |
INGE OG JØRGEN LARSENS MINDELEGAT | 19522873 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Niki Valentin Wacherhausen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Niki Valentin Wacherhausen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |