Sektion (alle) | |||||||
Kapital | Vedtægter | Legale ejere | xbrl | ||||
Binavne | Bestyrelse | Direktion | Reelle ejere | ||||
Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-04 tilføjes Kapital (Kapital): 102.370,00 (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-09-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-09-04 tilføjes Vedtægter: 2024-09-04 (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 102.310,00 (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-06-28 tilføjes Legale ejere: Atlantic Labs IV GmbH & Co. KG, Danmarks Eksport- og Investeringsfond (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-06-28 fjernes Legale ejere: Kompas Ventures K/S (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-27 fjernes Legale ejere: Atlantic Labs IV GmbH & Co. KG (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-06-20 tilføjes Legale ejere: HV Capital Fund IX Ventures GmbH & Co. geschlossene Investment KG (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-20 fjernes Legale ejere: HV Capital Fund IX Growth GmbH & Co. geschlossene Investment KG (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-28 tilføjes Vedtægter: 2024-06-28 (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-24 tilføjes Binavne: Again Bio ApS (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2024-05-23 tilføjes Kapital (Kapital): 96.896,00 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-05-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-05-23 tilføjes Legale ejere: HV Capital Fund IX Growth GmbH & Co. geschlossene Investment KG, Atlantic Labs IV GmbH & Co. KG, Kompas Ventures K/S, GV 2023, L.P. (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-05-22 fjernes Legale ejere: Atlantic Labs IV GmbH & Co. KG, GV 2023, L.P. (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2024-05-23 tilføjes Vedtægter: 2024-05-23 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-05-23 fjernes Bestyrelse: Alex Toftgaard Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2024-03-27 tilføjes Kapital (Kapital): 69.738,00 (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2024-03-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2024-03-27 tilføjes Vedtægter: 2024-03-27 (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2023-11-23 tilføjes Legale ejere: HAT_CPH_Holding ApS (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2023-11-22 fjernes Legale ejere: HAT_CPH_Holding ApS (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2023-11-14 tilføjes Legale ejere: HAT_CPH_Holding ApS, Kufner Ventures UG (haftungsbeschränkt) (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2023-11-13 fjernes Legale ejere: HAT_CPH_Holding ApS, Kufner Ventures UG (haftungsbeschränkt) (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-11-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2023-11-14 tilføjes Vedtægter: 2023-11-14 (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2023-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 73.344,00 (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2023-09-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-09-28 tilføjes Vedtægter: 2023-09-28 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-08-28 fjernes Legale ejere: Redl Holding ApS (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-31 fjernes Direktion: Stephanie Maria Anna Redl (direktør) (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-03-29 tilføjes Vedtægter: 2023-03-29 (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-02-21 tilføjes Bestyrelse: Alex Toftgaard Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2023-02-21 tilføjes Kapital (Kapital): 72.744,00 (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-02-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-02-21 tilføjes Legale ejere: Redl Holding ApS, HAT_CPH_Holding ApS, Kufner Ventures UG (haftungsbeschränkt), GV 2023, L.P., ACME Fund IV, LP (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-02-20 fjernes Legale ejere: HAT_CPH_Holding ApS, Redl Holding ApS, Kufner Ventures UG (haftungsbeschränkt) (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2023-02-21 tilføjes Vedtægter: 2023-02-21 (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2022-11-28 tilføjes Direktion: Maximilian Kufner (direktør) (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-10-28 tilføjes Vedtægter: 2022-10-28 (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2022-10-06 tilføjes Legale ejere: Kufner Ventures UG (haftungsbeschränkt) (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2022-10-06 tilføjes Reelle ejere: Stephanie Maria Anna Redl (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-06 fjernes Reelle ejere: Stephanie Maria Anna Redl (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-05 fjernes Reelle ejere: Stephanie Maria Anna Redl (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-03 tilføjes Binavne: SecondCircle ApS (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-11-03 tilføjes Kapital (Kapital): 51.432,00 (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2021-11-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2021-11-03 tilføjes Legale ejere: HAT_CPH_Holding ApS, Redl Holding ApS, Atlantic Labs IV GmbH & Co. KG, Alex Toftgaard Nielsen Holding ApS (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2021-11-02 fjernes Legale ejere: HAT_CPH_Holding ApS, Redl Holding ApS, Alex Toftgaard Nielsen Holding ApS (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-11-03 tilføjes Reelle ejere: Stephanie Maria Anna Redl (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2021-11-02 fjernes Reelle ejere: Stephanie Maria Anna Redl (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-11-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-11-03 tilføjes Vedtægter: 2021-11-03 (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2021-11-03 fjernes Bestyrelse: Alex Toftgaard Nielsen (formand) (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-09-22 tilføjes Legale ejere: Alex Toftgaard Nielsen Holding ApS (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-09-21 fjernes Legale ejere: Alex Toftgaard Nielsen Holding ApS (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-09-22 tilføjes Reelle ejere: Stephanie Maria Anna Redl (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-09-22 fjernes Reelle ejere: Alex Toftgaard Nielsen (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-09-21 fjernes Reelle ejere: Stephanie Maria Anna Redl (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-05-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Maskinvej 5, 2860 Søborg (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-02-14 tilføjes Bestyrelse: Alex Toftgaard Nielsen (formand) (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2020-02-14 tilføjes Direktion: Stephanie Maria Anna Redl (direktør) (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2020-02-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at forske og udvikle teknologi for biologisk fiksering af CO2 og CO fra industrien samt relaterede aktiviteter (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-02-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-02-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-02-14 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-02-14 tilføjes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-02-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-02-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.002,00 (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2020-02-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2020-02-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-02-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-02-14 tilføjes Legale ejere: Alex Toftgaard Nielsen Holding ApS, HAT_CPH_Holding ApS, Redl Holding ApS (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2020-02-14 tilføjes Navne: LuaBio ApS (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-02-14 tilføjes Reelle ejere: Stephanie Maria Anna Redl, Alex Toftgaard Nielsen (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2020-02-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-02-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-02-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-02-14 tilføjes Stiftere: Redl Holding ApS, HAT_CPH_Holding ApS, Alex Toftgaard Nielsen Holding ApS (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-02-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, af et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse i forening (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2020-02-14 tilføjes Vedtægter: 2020-02-14 (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2020-02-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-02-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-14)