Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Juelsmindevej 2, 1. tv., 5200 Odense V (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2024-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Unsbjergvej 11, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2020-02-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GelyGo ApS. (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2023-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Unsbjergvej 11, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2023-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hestehøjvej 74, 5260 Odense S (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hestehøjvej 74, 5260 Odense S (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2020-02-13 tilføjes Direktion: Claus Bolund (direktør) (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-02-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-02-13 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-02-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-02-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-02-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-02-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-02-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-02-13 tilføjes Kontaktoplysninger: clausbolund@me.com (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-02-13 tilføjes Legale ejere: Claus Bolund (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-02-13 tilføjes Navne: cBolund Holding ApS (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-02-13 tilføjes Reelle ejere: Claus Bolund (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-02-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-02-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-02-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-02-13 tilføjes Stiftere: Claus Bolund (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-02-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-02-13 tilføjes Vedtægter: 2020-02-13 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-02-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-14)