Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Reelle ejere | Direktion | ||||
Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åboulevard 51, 2. tv., 1960 Frederiksberg C (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Åboulevard 51, 3. tv., 1960 Frederiksberg C (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åboulevard 51, 3. tv., 1960 Frederiksberg C (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Slejpnersgade 4, 3. tv., 2200 København N (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-02-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slejpnersgade 4, 3. tv., 2200 København N (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2023-07-30 fjernes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 43, 1., 1879 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-07-31 tilføjes Reelle ejere: Claire-Celine Ancher Bausager (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2023-07-31 fjernes Reelle ejere: Neele Pawlowski (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2023-07-30 fjernes Reelle ejere: Claire-Celine Ancher Bausager (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2023-07-31 fjernes Direktion: Neele Pawlowski (direktør) (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2023-03-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 43, 1., 1879 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-02-12 tilføjes Direktion: Neele Pawlowski (direktør) (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2020-02-12 tilføjes Formål: at drive netværks virksomhed. (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-02-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-02-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-02-12 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-02-12 tilføjes Hjemmeside: womeninshipping.com (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-02-12 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-02-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-02-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-02-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-02-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-02-12 tilføjes Kontaktoplysninger: denmark@womeninshipping.com (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-02-12 tilføjes Legale ejere: NPCB Holding ApS (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-02-12 tilføjes Navne: WIS-Denmark ApS (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-02-12 tilføjes Reelle ejere: Claire-Celine Ancher Bausager, Neele Pawlowski (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2020-02-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-02-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-02-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-02-12 tilføjes Stiftere: NPCB Holding ApS (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-02-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af de to direktører. (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-02-12 tilføjes Vedtægter: 2020-02-12 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-02-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-02-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-14)