Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Ewaldsvej 4, 9300 Sæby (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-01-27 tilføjes Direktion: Karina Hyttel (direktør) (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-01-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med udlejning af ejendomme samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-01 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-01-27 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-01-27 tilføjes Kapital (Kapital): 42.000,00 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-01-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-01-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-01-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-01-27 tilføjes Legale ejere: Karina Hyttel, Jakob Hyttel, Jesper Dyhrman Hyttel (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-01-27 tilføjes Navne: E3 Huset ApS (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-01-27 tilføjes Reelle ejere: Karina Hyttel, Jakob Hyttel, Jesper Dyhrman Hyttel (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-01-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-01-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-01-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-01-27 tilføjes Stiftere: Karina Hyttel, Jesper Dyhrman Hyttel, Jakob Hyttel (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-01-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-01-27 tilføjes Vedtægter: 2020-01-27 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-01-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-14)