Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Kapital | ||||
Vedtægter | Direktion | Legale ejere | Revisor | ||||
Bestyrelse | Reelle ejere | Formål | Tegningsregel | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Ringgade 26, 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvejen 11, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2022-10-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Erantishaven Erhverv ApS. (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2024-06-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.011,00 (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-13 tilføjes Vedtægter: 2023-12-13 (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-05-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvejen 11, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2022-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnen 5, 8700 Horsens (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-01-26 tilføjes Vedtægter: 2022-01-26 (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2022-01-04 tilføjes Vedtægter: 2022-01-04 (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 40.001,00 (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2022-01-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2021-05-11 tilføjes Direktion: Robert Raymond Bruil Feldt (direktør) (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-05-11 tilføjes Vedtægter: 2021-05-11 (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnen 5, 8700 Horsens (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2021-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Kildebakken 1, 2860 Søborg (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 tilføjes Direktion: Hasse Lyngsie Wulff (direktør) (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 fjernes Direktion: Steen Alva-Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 tilføjes Legale ejere: CC Residential JV K/S (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 fjernes Legale ejere: MOLLY1 ApS, IALVAJ Holding ApS, Basos ApS (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 fjernes Revisor: Verum Cura (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 tilføjes Vedtægter: 2021-04-14 (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-04-14 fjernes Bestyrelse: Steen Alva-Jørgensen (formand) (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 fjernes Reelle ejere: Bent Ole Neubert, Ida Elisabeth Alva-Jørgensen (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, drive og udvikle fast ejendom. (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-02-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-12-31 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2020-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-10-01 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2020-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2020-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2020-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2020-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2020-03-11 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2020-03-10 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2020-02-12 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2020-02-11 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2020-02-10 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2020-02-12 tilføjes Legale ejere: MOLLY1 ApS, IALVAJ Holding ApS, Basos ApS (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2020-02-11 fjernes Legale ejere: MOLLY1 ApS (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2020-02-10 tilføjes Legale ejere: MOLLY1 ApS (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2020-02-12 tilføjes Reelle ejere: Bent Ole Neubert, Ida Elisabeth Alva-Jørgensen (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2020-02-11 fjernes Reelle ejere: Bent Ole Neubert (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2020-02-10 tilføjes Reelle ejere: Bent Ole Neubert (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2020-02-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildebakken 1, 2860 Søborg (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2020-02-10 tilføjes Bestyrelse: Steen Alva-Jørgensen (formand) (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2020-02-10 tilføjes Direktion: Steen Alva-Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2020-02-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at opføre og drive kontorer, hoteller og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2020-02-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-09-30 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-02-10 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2020-02-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2020-02-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-10 tilføjes Navne: CentrumKontorerne RK 2020 ApS (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-10 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2020-02-10 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2020-02-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-10 tilføjes Revisor: Verum Cura (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2020-02-10 tilføjes Stiftere: MOLLY1 ApS (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med 1 direktør, bestyrelsesformanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer, eller 1 direktør i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2020-02-10 tilføjes Vedtægter: 2020-02-10 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2020-02-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-11)