Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Eist-Andersen | 01.01.2022 | 11.01.2024 | direktør |
Anders Emil Rasmussen | 07.02.2020 | 11.01.2024 | direktør |
Kristian Køhl Jørgensen | 07.02.2020 | 11.01.2024 | direktør |
Frank Nielsen | 07.02.2020 | 11.01.2024 | direktør |
Martin Nybo Eskildsen | 07.02.2020 | 31.03.2023 | direktør |