Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stendam 7, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-01-27 tilføjes Direktion: Mathias Emil Nielsen (direktør) (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-01-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder eje kapitalandele i andre selskaber samt anden efter direktionen skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-27 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-01-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-01-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-01-27 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-01-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-01-27 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-01-27 tilføjes Legale ejere: Mathias Emil Nielsen (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-01-27 tilføjes Navne: Mathias Emil Nielsen Invest ApS (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-01-27 tilføjes Reelle ejere: Mathias Emil Nielsen (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-01-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-01-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-01-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-01-27 tilføjes Stiftere: Mathias Emil Nielsen (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-01-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-01-27 tilføjes Vedtægter: 2020-01-27 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-01-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-11)