Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse |
Den 2012-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnevagtvej 12, 9990 Skagen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-02 fjernes Bibranche: Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-02 fjernes Bibranche: Fremstilling af olier og fedtstoffer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-02 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-02 fjernes Kontaktoplysninger: ff@ff-of-denmark.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-02 fjernes Navne: FISKERNES FISKEINDUSTRIS HANDELSAFDELING (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-02 fjernes Revisor: JYDSK REVISIONSINSTITUT I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-02 fjernes Virksomhedsform: 140 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-21 fjernes Bestyrelse: Svend Bach Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-21 fjernes Direktion: Morten Broberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-27 tilføjes Bestyrelse: Henning Christian Leth Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-27 fjernes Bestyrelse: Jørgen Ottesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-01 tilføjes Formål: Foreningens formål er ved fælles indkøb hos producenter og grossister at skaffe medlemmerne de til udøvelse af fiskeriet fornødne varer, navnlig brændstof, olie, tovværk og fiskeredskaber til billigst mulige priser. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-01 tilføjes Navne: FISKERNES FISKEINDUSTRIS HANDELSAFDELING (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-01 tilføjes Vedtægter: 2008-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-01 fjernes Bestyrelse: Anker Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 fjernes Navne: FISKERNES FISKEINDUSTRIS HANDELSAFDELING. SKAGEN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Fremstilling af olier og fedtstoffer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Lufttransport af gods (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Engroshandel med motorbrændstof, brændsel, smøreolie mv. (offentliggjort 2006-07-14)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Fremstilling af råolier og fedtstoffer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-27 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Ottesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-24 fjernes Bestyrelse: Erik Lundholm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnevagtvej 12, 9990 Skagen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnevagtvej 12, 9990 Skagen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-07-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med motorbrændstof, brændsel, smøreolie mv. (offentliggjort 2006-07-14)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-25 tilføjes Bestyrelse: Henrik Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-25 fjernes Bestyrelse: Jimmy Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-03-23 tilføjes Bestyrelse: Arne Thaarup Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-23 fjernes Bestyrelse: Sten Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-11-03 tilføjes Direktion: Morten Broberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-03 fjernes Direktion: Verner Broberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-04-05 tilføjes Bestyrelse: Jens Vinther Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-05 fjernes Bestyrelse: Leo Thomsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: ff@ff-of-denmark.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnevagtvej 12, 9990 Skagen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Bibranche: Fremstilling af råolier og fedtstoffer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Hovedbranche: Lufttransport af gods (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Navne: FISKERNES FISKEINDUSTRIS HANDELSAFDELING. SKAGEN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 140 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-04-09 fjernes Bestyrelse: Kurt Strøm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-03-27 tilføjes Bestyrelse: Svend Bach Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-10-01 tilføjes Bestyrelse: Kurt Strøm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-04-05 tilføjes Bestyrelse: Leo Thomsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-05 fjernes Bestyrelse: Niels Christian Sømand Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-29 fjernes Bestyrelse: Erik Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-13 tilføjes Bestyrelse: Erik Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-13 tilføjes Direktion: Verner Broberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-13 tilføjes Revisor: JYDSK REVISIONSINSTITUT I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)