Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Legale ejere | Vedtægter | ||||
Kontaktoplysninger | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Direktion | Reelle ejere | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Navne | Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 261, 1., 4000 Roskilde (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Kornmarksvej 10, 1., 2605 Brøndby (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2023-12-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-17 tilføjes Legale ejere: Kaddo Holding ApS (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-04-17 fjernes Legale ejere: Haisam Ibrahim Kaddoura (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-03-16 tilføjes Vedtægter: 2023-03-16 (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-03-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kornmarksvej 10, 1., 2605 Brøndby (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2023-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanevej 24, 4470 Svebølle (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2023-01-26 tilføjes Kontaktoplysninger: Info@kaddo.dk (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2023-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2023-06-30 (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2023-01-01 (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2022-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2022-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2022-03-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-11 tilføjes Direktion: Klaus Honoré (direktør) (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-02-11 fjernes Direktion: Haisam Ibrahim Kaddoura (adm. dir.) (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-02-11 tilføjes Legale ejere: KLAUS HONORE HOLDING ApS (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-02-11 tilføjes Reelle ejere: Haisam Ibrahim Kaddoura, Klaus Honoré (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-02-10 fjernes Reelle ejere: Haisam Ibrahim Kaddoura (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-02-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-02-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-02-11 tilføjes Revisor: Optimal Revision Godkendt Revisionsvirksomhed (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2021-03-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-28 tilføjes Navne: Kaddo Brolægning & Anlæg ApS (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-27 fjernes Navne: Brdr Kadsen Aps (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-28 tilføjes Vedtægter: 2020-05-28 (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2020-02-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanevej 24, 4470 Svebølle (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2020-02-01 tilføjes Direktion: Haisam Ibrahim Kaddoura (adm. dir.) (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2020-02-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive bygge og anlægs virksomhed og anden så vel i Danmark som i udlandet samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-02-01 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-01 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-01 tilføjes Legale ejere: Haisam Ibrahim Kaddoura (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2020-02-01 tilføjes Navne: Brdr Kadsen Aps (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-02-01 tilføjes Reelle ejere: Haisam Ibrahim Kaddoura (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2020-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2020-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2020-02-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2020-02-01 tilføjes Stiftere: Haisam Ibrahim Kaddoura (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-01 tilføjes Vedtægter: 2020-02-04 (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-10)