Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Legale ejere | ||||
Hovedbranche | Kapital | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 56, 2400 København NV (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 56, 2400 København NV (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2020-02-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: THE 3D GROUP A/S. (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2020-02-07 sletter virksomheden Ejerskaber: INLEAD ApS. (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2020-02-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Monitor ApS. (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: PeytzMail A/S. (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2022-11-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: INLEAD ApS. (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2022-12-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PeytzMail A/S. (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2024-03-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 56, 2400 København NV (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2023-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 56, 2400 København NV (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-05-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-17 fjernes Legale ejere: PEYTZ & CO A/S (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-12-02 tilføjes Legale ejere: MEDIAHOLDINGSELSKABET AF 12. DECEMBER 2002 ApS (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-12-01 fjernes Legale ejere: MEDIAHOLDINGSELSKABET AF 12. DECEMBER 2002 ApS (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-10-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2021-09-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-06-07 tilføjes Kapital (Kapital): 540.000,00 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-06-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-06-07 tilføjes Vedtægter: 2021-06-07 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-05-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2020-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 56, 2400 København NV (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-02-06 tilføjes Bestyrelse: Christian Frode Peytz (formand) (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2020-02-06 tilføjes Direktion: Christian Frode Peytz (direktør) (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2020-02-06 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive investeringsvirksomhed og besidde kapitalandele, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2020-02-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2020-02-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-02-06 (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2020-02-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2020-02-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2020-02-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2020-02-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2020-02-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2020-02-06 tilføjes Legale ejere: MEDIAHOLDINGSELSKABET AF 12. DECEMBER 2002 ApS, PEYTZ & CO A/S, IVAN03 ApS, SØLVSTEEN ApS, Snekkersten Creative Holding ApS, REVSBECH HOLDING ApS (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2020-02-06 tilføjes Navne: Alfabet ApS (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2020-02-06 tilføjes Reelle ejere: Christian Frode Peytz (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-02-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2020-02-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2020-02-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2020-02-06 tilføjes Revisor: BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2020-02-06 tilføjes Stiftere: IVAN03 ApS (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2020-02-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden eller to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2020-02-06 tilføjes Vedtægter: 2020-02-06 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2020-02-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2020-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-07)