Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elmevej 2, 5400 Bogense (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2020-02-05 tilføjes Binavne: Klippo Invest ApS (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2020-02-05 tilføjes Direktion: Simon Theodorsen Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2020-02-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele og andre lignende investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2020-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2020-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-02-05 (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2020-02-05 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2020-02-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2020-02-05 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2020-02-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2020-02-05 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2020-02-05 tilføjes Legale ejere: Simon Theodorsen Jørgensen (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2020-02-05 tilføjes Navne: S.T.J. Invest Fyn ApS (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2020-02-05 tilføjes Reelle ejere: Simon Theodorsen Jørgensen (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2020-02-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2020-02-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2020-02-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2020-02-05 tilføjes Stiftere: Simon Theodorsen Jørgensen (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2020-02-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2020-02-05 tilføjes Vedtægter: 2020-02-05 (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2020-02-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2020-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-07)