Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Lotte Westerberg(virk.: 3) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Claus Johan Westerberg(virk.: 4) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Claus Johan Westerberg | 15.09.2013 | Johs.V. Jensens Alle 28, 2000 Frederiksberg |
Lotte Westerberg | 15.09.2013 | Johs.V. Jensens Alle 28, 2000 Frederiksberg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Northbynorth Home Decor ApS | 41878940 | NORMAL | Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet (479113) |
SCOOTERRACKS 123 APS | 35805907 | NORMAL | Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n. (259900) |
The Bergs Int. ApS | 41145323 | NORMAL | Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler (464700) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
11.02.2021 | 0,00 (km) | Johannes V. Jensens Alle 28, 2000 Frederiksberg | Johannes V. Jensens Alle 28, 2000 Frederiksberg |
The Bergs Int. ApS. |
Sidst opdateret den 06.02.2020 og angivet som gældende fra 06.02.2020 (1701 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
THEBEEBUSINESS ApS | 35846905 |
Thebeerbong.co.uk ApS | 37233978 |
THE BEHAVIOUR BUREAU ApS | 29812624 |
The Benevolent Foundation | 40103732 |
The Bergs Int. ApS | 41145323 |
THE BEST BUY ApS | 31347572 |
The Best Cleaning Commando I/S | 41992697 |
The Best Cut | 40531521 |
The Best Price | 37577596 |
The Best Thai Massage | 32682006 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Lotte Westerberg(virk.: 3) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Claus Johan Westerberg(virk.: 4) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pct. | 71 % | 0 % | 0 % | 29 % | 0 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Lotte Westerberg(virk.: 3) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 1 | 0 | 4 |
Claus Johan Westerberg(virk.: 4) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 4 | 0 | 6 |
Sum | 0 | 5 | 0 | 10 |
Pct. | 0 % | 33 % | 0 % | 67 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |