Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Finn Svoldgaard | 15.08.2024 | direktør |
Mille Svoldgaard | 20.02.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ulrich Ørnfeld Pavar | 31.01.2022 | 15.08.2024 | direktør |
Annette Diddi Svoldgaard | 31.01.2022 | 20.02.2022 | direktør |
Heidi Poulsen | 05.02.2020 | 31.01.2022 | adm. dir |