Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Klaus Thorsten Wollesen Lund | 31.01.2024 | direktør |
Philip Henin Falk-Rønne | 30.10.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Adam Sebastian Karstenskov Højmark Rasmussen | 16.09.2021 | 31.01.2024 | direktør |
Stine Nagstrup Kjær | 30.10.2020 | 16.09.2021 | direktør |
Ib Fløe Bundgaard | 05.02.2020 | 30.10.2020 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Hénin Falk-Rønne | 30.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Thorsten Wollesen Lund | 30.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jan Severin Sølbæk | 30.10.2020 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jonas Sand | 05.02.2020 | 30.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Kirsten Tangaa Nielsen | 05.02.2020 | 30.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Borris Tangaa Nielsen | 05.02.2020 | 30.10.2020 | formand |