Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Vedtægter | Formål | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2023-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2023-06-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2023-06-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2023-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Mosebuen 64, 2820 Gentofte (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2023-06-13 fjernes Direktion: Jakob Friis (direktør) (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2023-06-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2023-06-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-02-04 (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2023-06-13 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2023-06-13 fjernes Legale ejere: Haveje Danmark ApS (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2023-06-13 fjernes Navne: Haveje Strandparken ApS (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2023-06-13 fjernes Reelle ejere: Morten Christensen (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2023-06-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2023-06-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2023-06-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2023-06-13 fjernes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2023-06-13 fjernes Stiftere: Haveje Danmark ApS (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2023-06-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2023-05-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Reelle ejere: Johnny Michael Lauridsen, Morten Christensen (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-01-01 fjernes Reelle ejere: Johnny Michael Lauridsen (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2021-12-31 fjernes Reelle ejere: Johnny Michael Lauridsen, Morten Christensen (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2021-05-19 tilføjes Vedtægter: 2021-05-19 (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2021-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mosebuen 64, 2820 Gentofte (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2021-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Mosebuen 64, 2820 Gentofte (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-01-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2020-03-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-06 tilføjes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2020-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mosebuen 64, 2820 Gentofte (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2020-02-04 tilføjes Direktion: Jakob Friis (direktør) (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2020-02-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restauration samt dertil knyttet virksomhed. (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2020-02-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2020-02-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-02-04 (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2020-02-04 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2020-02-04 tilføjes Hvidhvask: OMFATTET (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2020-02-04 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2020-02-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2020-02-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2020-02-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2020-02-04 tilføjes Legale ejere: Haveje Danmark ApS (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2020-02-04 tilføjes Navne: Haveje Strandparken ApS (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2020-02-04 tilføjes Reelle ejere: Jakob Friis, Johnny Michael Lauridsen, Morten Christensen (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2020-02-04 fjernes Reelle ejere: Jakob Friis (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2020-02-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2020-02-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2020-02-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-02-04 tilføjes Stiftere: Haveje Danmark ApS (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2020-02-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2020-02-04 tilføjes Vedtægter: 2020-02-04 (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2020-02-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2020-02-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-14)