Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2020-01-31 sletter virksomheden Ejerskaber: JL GRUPPEN VIBY ApS. (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-06-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Asgårdsvej 12, 8700 Horsens (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-06-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-04-30 (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-06-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-28 (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-06-18 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-06-18 fjernes Kontaktoplysninger: info@jlgruppen.dk (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-06-18 fjernes Legale ejere: Mikael Kjelsmark, Torben Kjelsmark (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-06-18 fjernes Navne: JL Gruppen Holding Viby ApS (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-06-18 fjernes Reelle ejere: Mikael Kjelsmark, Torben Kjelsmark (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-06-18 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-06-18 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-06-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-06-18 fjernes Stiftere: Lise Lotte Gottlieb Kjelsmark, Jørgen Johannes Kjelsmark (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-06-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-02-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-02-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2024-02-29 fjernes Direktion: Mikael Kjelsmark (direktør) (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2023-08-11 tilføjes Legale ejere: Mikael Kjelsmark, Torben Kjelsmark (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2023-08-11 tilføjes Reelle ejere: Mikael Kjelsmark, Torben Kjelsmark (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2023-08-11 fjernes Reelle ejere: Lise Lotte Gottlieb Kjelsmark (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2023-08-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Asgårdsvej 12, 8700 Horsens (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2022-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Blåhøjtoften 60, 8260 Viby J (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-05 tilføjes Kontaktoplysninger: info@jlgruppen.dk (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2022-10-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2022-10-24 fjernes Legale ejere: Lise Lotte Gottlieb Kjelsmark (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2022-10-21 tilføjes Direktion: Mikael Kjelsmark (direktør) (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2022-10-21 fjernes Direktion: Lise Lotte Gottlieb Kjelsmark (direktør) (offentliggjort 2022-10-25)
Den 2022-10-21 tilføjes Vedtægter: 2022-10-21 (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2022-10-21 fjernes Bestyrelse: Lise Lotte Gottlieb Kjelsmark (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-25)
Den 2022-10-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-02 tilføjes Legale ejere: Lise Lotte Gottlieb Kjelsmark (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2021-11-02 fjernes Legale ejere: Jørgen Johannes Kjelsmark (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2021-11-01 fjernes Legale ejere: Lise Lotte Gottlieb Kjelsmark (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2021-11-02 tilføjes Reelle ejere: Lise Lotte Gottlieb Kjelsmark (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2021-11-02 fjernes Reelle ejere: Jørgen Johannes Kjelsmark (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2021-11-01 fjernes Reelle ejere: Lise Lotte Gottlieb Kjelsmark (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2021-10-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2022-10-25)
Den 2020-02-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2020-01-29 tilføjes Bestyrelse: Torben Kjelsmark (formand) (offentliggjort 2022-10-25)
Den 2020-01-28 tilføjes Bestyrelse: Mikael Kjelsmark (formand) (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2020-01-28 fjernes Bestyrelse: Mikael Kjelsmark (formand) (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2020-01-29 tilføjes Vedtægter: 2020-01-29 (offentliggjort 2022-10-25)
Den 2020-01-28 tilføjes Vedtægter: 2020-01-28 (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2020-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blåhøjtoften 60, 8260 Viby J (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2020-01-28 tilføjes Direktion: Lise Lotte Gottlieb Kjelsmark (direktør) (offentliggjort 2022-10-25)
Den 2020-01-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber, samt efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2020-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-04-30 (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2020-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-28 (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2020-01-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2020-01-28 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2020-01-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2020-01-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2020-01-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2020-01-28 tilføjes Legale ejere: Lise Lotte Gottlieb Kjelsmark, Jørgen Johannes Kjelsmark (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2020-01-28 tilføjes Navne: JL Gruppen Holding Viby ApS (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2020-01-28 tilføjes Reelle ejere: Lise Lotte Gottlieb Kjelsmark, Jørgen Johannes Kjelsmark (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2020-01-28 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2020-01-28 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2020-01-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2020-01-28 tilføjes Stiftere: Lise Lotte Gottlieb Kjelsmark, Jørgen Johannes Kjelsmark (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2020-01-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2020-01-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2020-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-08)