Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2020-12-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-08 tilføjes Revisor: LOU REVISION REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-02-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JAN SCHWANER EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2020-12-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 12, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2020-02-04 tilføjes Direktion: Jan Schwaner (direktør) (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2020-02-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være Holdingselskab. (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2020-02-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2020-02-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-02-04 (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2020-02-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2020-02-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2020-02-04 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2020-02-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2020-02-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2020-02-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2020-02-04 tilføjes Legale ejere: J. S. HOLDING NAKSKOV ApS, Nicolaj Schwaner, Mikkel Schwaner, Frederik Schwaner (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-02-04 tilføjes Navne: 5 S Holding ApS (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2020-02-04 tilføjes Reelle ejere: Jan Schwaner (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-02-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2020-02-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2020-02-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-02-04 tilføjes Stiftere: J. S. HOLDING NAKSKOV ApS (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2020-02-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2020-02-04 tilføjes Vedtægter: 2020-02-04 (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2020-02-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2020-02-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-04)