Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bestyrelse | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | Hovedbranche | ||||
Navne | Vedtægter | Hvidhvask | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2020-02-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Rynkeby Sol ApS. (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2023-10-31 tilføjes Bestyrelse: Niels Guttman Belling (formand) (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-30 fjernes Bestyrelse: Jens Belling (formand) (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-31 tilføjes Direktion: Jens Belling (direktør) (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-31 fjernes Direktion: Niels Guttman Belling (direktør) (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-03-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fynsvej 56, 5500 Middelfart (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Fynsvej 56, 5500 Middelfart (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-03-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fynsvej 56, 5500 Middelfart (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2020-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Alrøvænget 9, 5500 Middelfart (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive udlejning af erhvervsejendomme og ejendomsudvikling, samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-12 tilføjes Bestyrelse: Jens Belling (formand) (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2020-05-12 tilføjes Direktion: Niels Guttman Belling (direktør) (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2020-05-12 fjernes Direktion: Jens Belling (direktør) (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-12 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-11 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-12 tilføjes Navne: NJB Ejendomme 1 ApS (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-11 fjernes Navne: Skovsbo Energi ApS (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-12 tilføjes Vedtægter: 2020-05-12 (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-02-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2020-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alrøvænget 9, 5500 Middelfart (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-01-31 tilføjes Direktion: Jens Belling (direktør) (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-01-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i datterselskaber og associerede virksomheder, herunder indenfor energiproduktion og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2020-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-31 (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2020-01-31 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2020-01-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2020-01-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2020-01-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2020-01-31 tilføjes Legale ejere: NJB Ejendomme ApS (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2020-01-31 tilføjes Navne: Skovsbo Energi ApS (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-01-31 tilføjes Reelle ejere: Jens Belling (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2020-01-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2020-01-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2020-01-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2020-01-31 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2020-01-31 tilføjes Stiftere: NJB Ejendomme ApS (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2020-01-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-01-31 tilføjes Vedtægter: 2020-01-31 (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-01-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2020-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-04)