Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-02 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-02 fjernes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-01 tilføjes Legale ejere: Just Gruppen II ApS (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-07-01 fjernes Legale ejere: JUST GRUPPEN A/S (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-07-01 tilføjes Reelle ejere: Anna Just-Asmussen, Frederik Just-Asmussen (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-03-27 tilføjes Kontaktoplysninger: adm@just.dk (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stensbjergvej 11, 4600 Køge (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-31 tilføjes Direktion: Claus Just-Asmussen (direktør) (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er finansierings- og investeringsvirksomhed, herunder køb og salg af fast ejendom, udlejningsvirksomhed samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-31 (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-31 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-31 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-31 tilføjes Legale ejere: JUST GRUPPEN A/S (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-01-31 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Tangmosevej, Køge ApS (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-31 tilføjes Reelle ejere: Claus Just-Asmussen (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-31 tilføjes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-01-31 tilføjes Stiftere: JUST GRUPPEN A/S (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-31 tilføjes Vedtægter: 2020-01-31 (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-31)