Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blaabærvej 10, 9631 Gedsted (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Ingrids Vej 4, 9631 Gedsted (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2020-01-29 sletter virksomheden Ejerskaber: GEDSTED FINANS NY HOLDING ApS. (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-12-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ingrids Vej 4, 9631 Gedsted (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2020-01-29 tilføjes Direktion: Peder Petersen (direktør) (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med at eje aktier og kapitalandele i datter- og associerede selskaber samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-29 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-29 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-29 tilføjes Legale ejere: Peder Petersen (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-29 tilføjes Navne: Hverrehus Holding ApS (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-29 tilføjes Reelle ejere: Peder Petersen (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-29 tilføjes Stiftere: Peder Petersen (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-29 tilføjes Vedtægter: 2020-01-29 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-30)