Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Direktion | ||||
Reelle ejere | Kapital | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2020-01-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HASKILDE HOLDING ApS. (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2022-07-07 tilføjes Legale ejere: PHD ApS (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-07 fjernes Legale ejere: Pernille Haskilde Dinsen (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-03-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-18 tilføjes Direktion: Pernille Haskilde Dinsen (direktør) (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-02-18 fjernes Direktion: Jessie Haskilde (direktør) (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2021-11-01 tilføjes Legale ejere: Pernille Haskilde Dinsen, Sofus Helmer Haskilde Dinsen, Jessie Haskilde (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2021-11-01 tilføjes Reelle ejere: Sofus Helmer Haskilde Dinsen, Pernille Haskilde Dinsen (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2021-10-31 fjernes Legale ejere: Jessie Haskilde (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-10-28 tilføjes Kapital (Kapital): 51.000,00 (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-28 tilføjes Vedtægter: 2021-10-28 (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-02-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-17 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2020-04-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2020-04-17 tilføjes Vedtægter: 2020-04-17 (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2020-01-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Banevej 11, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-27 tilføjes Bestyrelse: Jessie Haskilde (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-27 tilføjes Direktion: Pernille Haskilde Dinsen (direktør) (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-27 fjernes Direktion: Pernille Haskilde Dinsen (direktør) (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, sælge og besidde aktier og anparter samt lignende værdipapirer. (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-27 (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-01-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-01-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-27 tilføjes Legale ejere: Jessie Haskilde (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2020-01-27 tilføjes Navne: JPSH ApS (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-27 tilføjes Reelle ejere: Jessie Haskilde (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2020-01-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-27 tilføjes Revisor: PIASTER REVISORERNE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-27 tilføjes Stiftere: Jessie Haskilde (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-27 tilføjes Vedtægter: 2020-01-27 (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-01-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-29)