Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-12-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-12-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterled 17, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-12-03 fjernes Direktion: Mogens Bendixen (direktør) (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-12-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-12-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-28 (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-12-03 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-12-03 fjernes Legale ejere: Mogens Bendixen (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-12-03 fjernes Navne: Bendixen Holding II ApS (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-12-03 fjernes Reelle ejere: Mogens Bendixen (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-12-03 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-12-03 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-12-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-12-03 fjernes Revisor: Roesgaard Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-12-03 fjernes Stiftere: Mogens Bendixen (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-12-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-01-30 sletter virksomheden Ejerskaber: BENDIXEN HOLDING ApS. (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterled 17, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-01-28 tilføjes Direktion: Mogens Bendixen (direktør) (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-01-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i og besidde kapitalandele i andre selskaber samt at drive formueadministration. (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-28 (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-01-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-01-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-01-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-01-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-01-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-01-28 tilføjes Legale ejere: Mogens Bendixen (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-01-28 tilføjes Navne: Bendixen Holding II ApS (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-01-28 tilføjes Reelle ejere: Mogens Bendixen (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-01-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-01-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-01-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-01-28 tilføjes Revisor: Roesgaard Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-01-28 tilføjes Stiftere: Mogens Bendixen (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-01-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-01-28 tilføjes Vedtægter: 2020-01-28 (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-01-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-03)