Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Hvidhvask | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2023-02-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-02-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-02-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-02-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-02-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-02-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-24 (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-02-10 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-02-10 fjernes Legale ejere: Tundra Composites, LLC (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-02-10 fjernes Navne: Tundra Europe ApS (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-02-10 fjernes Reelle ejere: Kurt Emil Heikkila, David Strom Erickson (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-02-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-02-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-02-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-02-10 fjernes Stiftere: Tundra Composites, LLC (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-02-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2022-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2022-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-03-10 Statstidende Dekret
Den 2022-01-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2021-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2021-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-30 fjernes Direktion: Kurt Emil Heikkila (direktør) (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2021-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørestads Boulevard 73, 2300 København S (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-05-07 fjernes Direktion: Donald K Wiseman (direktør) (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørestads Boulevard 73, 2300 København S (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2020-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Arne Jacobsens Allé 7, 5., 2300 København S (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-01-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2020-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arne Jacobsens Allé 7, 5., 2300 København S (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-01-24 tilføjes Direktion: Donald K Wiseman (direktør) (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2020-01-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg og distribution af kompositmaterialer samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2020-01-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2020-01-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-24 (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2020-01-24 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2020-01-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2020-01-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2020-01-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2020-01-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2020-01-24 tilføjes Legale ejere: Tundra Composites, LLC (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2020-01-24 tilføjes Navne: Tundra Europe ApS (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2020-01-24 tilføjes Reelle ejere: Kurt Emil Heikkila, David Strom Erickson (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2020-01-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2020-01-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2020-01-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2020-01-24 tilføjes Stiftere: Tundra Composites, LLC (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2020-01-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2020-01-24 tilføjes Vedtægter: 2020-01-24 (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2020-01-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2020-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-30)