Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 62, 4340 Tølløse (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 62, 4340 Tølløse (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 62, 4340 Tølløse (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 62, 4340 Tølløse (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-06-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-10 tilføjes Legale ejere: K.S. Kryger ApS (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-07-10 fjernes Legale ejere: Nokka ApS (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-07-09 fjernes Legale ejere: K.S. Kryger ApS (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-07-10 tilføjes Reelle ejere: Kasper Schmidt Kryger (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-07-10 fjernes Reelle ejere: Nanna Olin (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-07-09 fjernes Reelle ejere: Kasper Schmidt Kryger (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-07-10 fjernes Direktion: Nanna Olin (direktør) (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 62, 4340 Tølløse (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2020-01-28 tilføjes Direktion: Nanna Olin (direktør) (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2020-01-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fitnessvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-28 (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-28 tilføjes Hovedbranche: Fitnesscentre (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-28 tilføjes Legale ejere: K.S. Kryger ApS, Nokka ApS (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2020-01-28 tilføjes Navne: NK Fitness ApS (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-28 tilføjes Reelle ejere: Kasper Schmidt Kryger, Nanna Olin (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2020-01-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-28 tilføjes Stiftere: Nokka ApS, K.S. Kryger ApS (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-28 tilføjes Vedtægter: 2020-01-28 (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-29)