Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Direktion | Reelle ejere | Bestyrelse | Vedtægter | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 12, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-30 tilføjes Kontaktoplysninger: tina.friis@brandit.com (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-04-01 tilføjes Legale ejere: Brandit Gmbh (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-04-01 fjernes Legale ejere: Jesper Knudsen (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-03-31 tilføjes Direktion: Jesper Knudsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-31 fjernes Direktion: René Søndergaard Malmberg (direktør) (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-31 tilføjes Legale ejere: Brandit Gmbh (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-03-31 fjernes Legale ejere: R.Malmberg Holding Aps, Brandit Gmbh (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-30 fjernes Legale ejere: Brandit Gmbh (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-31 tilføjes Reelle ejere: Jesper Knudsen (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-31 fjernes Reelle ejere: René Søndergaard Malmberg (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-30 fjernes Reelle ejere: Jesper Knudsen (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-31 fjernes Bestyrelse: René Søndergaard Malmberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-01-29 tilføjes Vedtægter: 2021-01-29 (offentliggjort 2021-02-06)
Den 2021-01-28 tilføjes Bestyrelse: Jesper Knudsen (formand) (offentliggjort 2021-02-06)
Den 2021-01-28 fjernes Bestyrelse: Lena Ernlund Malmberg (formand) (offentliggjort 2021-02-06)
Den 2021-01-27 fjernes Bestyrelse: Jesper Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-02-06)
Den 2020-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2020-01-28 tilføjes Bestyrelse: Jesper Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-02-06)
Den 2020-01-28 tilføjes Direktion: René Søndergaard Malmberg (direktør) (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2020-01-28 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med løn, bogførings- og regnskabsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-28 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-28 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-28 tilføjes Legale ejere: Brandit Gmbh, R.Malmberg Holding Aps, Jesper Knudsen (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2020-01-28 tilføjes Navne: AeroPoct ApS (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-28 tilføjes Reelle ejere: Jesper Knudsen, René Søndergaard Malmberg (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2020-01-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-28 tilføjes Stiftere: R.Malmberg Holding Aps, Jesper Knudsen, Brandit Gmbh (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller et flertal af bestyrelsesmedlemmerne. (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-28 tilføjes Vedtægter: 2020-01-28 (offentliggjort 2021-02-06)
Den 2020-01-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-28)