Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Vedtægter | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-01 fjernes Direktion: David Murphy (adm. dir.) (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-31 tilføjes Vedtægter: 2022-05-31 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-03-01 tilføjes Direktion: Rosita Fennell (direktør) (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-03-01 fjernes Direktion: Lawrence Thomas Westman (direktør) (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2021-07-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-01-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-01-25 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2020-01-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 37, 2100 København Ø (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-17 tilføjes Direktion: Lawrence Thomas Westman (direktør) (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2020-01-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at levere design-, ingeniør-, projektstyring- og konstruktionsstyringstjeneste, andre relaterede tekniske professionelle tjeneste samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-17 (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-17 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-17 tilføjes Legale ejere: Woodkirk Limited (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-17 tilføjes Navne: PM Group Denmark ApS (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2020-01-17 tilføjes Stiftere: Woodkirk Limited (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-17 tilføjes Vedtægter: 2020-01-17 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2020-01-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-27)