Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkevej 18, 8766 Nørre Snede (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2022-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Norgesgade 7, st. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2022-03-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Norgesgade 7, st. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2020-01-27 tilføjes Bestyrelse: Peter Dybdahl (formand) (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-27 tilføjes Direktion: Simon Staal Nielsen (direktør) (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive virksomhed med udvikling af effektelektronik samt efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-27 (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-27 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andet elektrisk udstyr (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-27 tilføjes Legale ejere: DACS Innovation ApS, Simon Staal Nielsen, Peter Omand Rasmussen (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-27 tilføjes Navne: Alsin & Arvak ApS (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-27 tilføjes Reelle ejere: Simon Staal Nielsen, Peter Omand Rasmussen (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2020-01-27 fjernes Reelle ejere: Simon Staal Nielsen, Peter Omand Rasmussen (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2020-01-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-27 tilføjes Stiftere: Simon Staal Nielsen, Peter Omand Rasmussen, DACS Innovation ApS (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller bestyrelsesformanden eller den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-27 tilføjes Vedtægter: 2020-01-27 (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-27)