Sektion (alle) | |||||||
Kapital | Legale ejere | Vedtægter | Reelle ejere | ||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Hvidhvask | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-04-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-04-25 tilføjes Legale ejere: PC-XTRA ApS (offentliggjort 2024-05-09)
Den 2024-04-25 tilføjes Vedtægter: 2024-04-25 (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-04-25 fjernes Reelle ejere: Steffen Skov Fisker Møller, Nicky Ellegaard Mogensen, Troels Hartvig Hvorslev Grøn, Leif Mikael Møller (offentliggjort 2024-05-09)
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldboden 3, 2. d., 8800 Viborg (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2021-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabrikvej 13, 8800 Viborg (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2021-08-04 tilføjes Hjemmeside: www.viborg.it (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2021-08-04 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@viborg.it (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2021-07-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-07-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-07-08 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Lars Olsen Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabrikvej 13, 8800 Viborg (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2020-01-23 tilføjes Bestyrelse: Steffen Skov Fisker Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-23 tilføjes Direktion: Leif Mikael Møller (direktør) (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er levering og drift af IT infrastruktur. (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-23 (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-23 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-23 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2020-01-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2020-01-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-23 tilføjes Legale ejere: Steffen Skov Fisker Møller, Nicky Ellegaard Mogensen, Troels Hartvig Hvorslev Grøn, ITX HOLDING ApS (offentliggjort 2024-05-09)
Den 2020-01-23 tilføjes Navne: Viborg IT ApS (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-23 tilføjes Reelle ejere: Steffen Skov Fisker Møller, Nicky Ellegaard Mogensen, Troels Hartvig Hvorslev Grøn, Leif Mikael Møller (offentliggjort 2024-05-09)
Den 2020-01-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2020-01-23 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Lars Olsen Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2020-01-23 tilføjes Stiftere: Troels Hartvig Hvorslev Grøn, Steffen Skov Fisker Møller, Nicky Ellegaard Mogensen, ITX HOLDING ApS (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-23 tilføjes Vedtægter: 2020-01-23 (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2020-01-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-27)