Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksberg Alle 51, st. tv., 1820 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2023-08-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Carl Bernhards Vej 13, 4. th., 1817 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2023-08-02 tilføjes Kontaktoplysninger: ja@red.dk (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2023-05-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Bernhards Vej 13, 4. th., 1817 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2020-01-10 tilføjes Bestyrelse: Lior Koren (formand) (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-10 tilføjes Direktion: Jesper Bruce-Anderson (direktør) (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-10 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-10 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-10 tilføjes Legale ejere: Jesper Bruce-Anderson, Lior Koren, Steen Winther-Petersen (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-10 tilføjes Navne: Monopoly P/S (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-10 tilføjes Reelle ejere: Jesper Bruce-Anderson, Lior Koren (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-10 tilføjes Stiftere: Steen Winther-Petersen, Lior Koren, Jesper Bruce-Anderson (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene, af bestyrelsesformanden alene eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-10 tilføjes Vedtægter: 2020-01-10 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-10 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-24)