Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2024-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-03-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Vallensbækvej 6, 2605 Brøndby (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-03-06 fjernes Bibranche: Malerforretninger (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-03-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-03-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-23 (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-03-06 fjernes Hovedbranche: Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-03-06 fjernes Legale ejere: Kulwant Kaur (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-03-06 fjernes Navne: AMPORT DK ApS (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-03-06 fjernes Reelle ejere: Kulwant Kaur (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-03-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-03-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-03-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-03-06 fjernes Stiftere: Jean Rix Olsen (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-03-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2023-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2023-10-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-09-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-15 fjernes Direktion: Liana Ganeva (direktør) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2022-08-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-31 tilføjes Legale ejere: Kulwant Kaur (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2022-07-31 fjernes Legale ejere: Liana Ganeva (offentliggjort 2022-08-26)
Den 2022-07-31 tilføjes Reelle ejere: Kulwant Kaur (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2022-07-31 fjernes Reelle ejere: Liana Ganeva (offentliggjort 2022-08-26)
Den 2021-10-07 tilføjes Bibranche: Malerforretninger (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2021-10-07 tilføjes Hovedbranche: Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2021-10-06 fjernes Hovedbranche: Event catering (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vallensbækvej 6, 2605 Brøndby (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2021-08-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Tomsgårdsvej 95, 3. th., 2400 København NV (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-24 tilføjes Direktion: Liana Ganeva (direktør) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2021-08-24 fjernes Direktion: Jean Rix Olsen (direktør) (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er cateringvirksomhed og andet beslægtet virksomhed herunder mad salg til erhvervsdrivende og private (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2021-08-24 tilføjes Hovedbranche: Event catering (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-08-23 fjernes Hovedbranche: Juridisk bistand (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-24 tilføjes Legale ejere: Liana Ganeva (offentliggjort 2022-08-26)
Den 2021-08-24 fjernes Legale ejere: Jean Rix Olsen (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-24 tilføjes Navne: AMPORT DK ApS (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2021-08-23 fjernes Navne: JRO flytteforretning ApS (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-24 tilføjes Reelle ejere: Liana Ganeva (offentliggjort 2022-08-26)
Den 2021-08-24 fjernes Reelle ejere: Jean Rix Olsen (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-24 tilføjes Vedtægter: 2021-08-24 (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2021-08-24 fjernes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-07-30 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-07-30 tilføjes Hovedbranche: Juridisk bistand (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-07-29 fjernes Hovedbranche: Flytteforretninger (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2021-05-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2020-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tomsgårdsvej 95, 3. th., 2400 København NV (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2020-01-23 tilføjes Direktion: Jean Rix Olsen (direktør) (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2020-01-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at at drive flytte-og vognmandsvirksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2020-01-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2020-01-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-23 (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2020-01-23 tilføjes Hovedbranche: Flytteforretninger (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2020-01-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2020-01-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2020-01-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2020-01-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2020-01-23 tilføjes Legale ejere: Jean Rix Olsen (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2020-01-23 tilføjes Navne: JRO flytteforretning ApS (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2020-01-23 tilføjes Reelle ejere: Jean Rix Olsen (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2020-01-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2020-01-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2020-01-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2020-01-23 tilføjes Stiftere: Jean Rix Olsen (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2020-01-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2020-01-23 tilføjes Vedtægter: 2020-01-23 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2020-01-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2020-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)