Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Philip Schiermacher Stavnstrup(virk.: 6) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Philip Schiermacher Stavnstrup | 05.09.2024 | Bernhard Bangs Alle 13, 2000 Frederiksberg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Philip Stavnstrup ApS | 41104546 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
13.02.2020 | 1,25 (km) | Holmbladsgade 22, 2300 København S | Tycho Brahes Allé 8, 2300 København S |
01.02.2022 | 11,56 (km) | Tycho Brahes Allé 8, 2300 København S | Bernhard Bangs Alle 13, 2000 Frederiksberg |
22.08.2023 | 0,00 (km) | Bernhard Bangs Alle 13, 2000 Frederiksberg | Bernhard Bangs Alle 13, 2000 Frederiksberg |
01.02.2024 | 0,00 (km) | Bernhard Bangs Alle 13, 2000 Frederiksberg | Bernhard Bangs Alle 13, 2000 Frederiksberg |
30.09.2024 | 0,00 (km) | Bernhard Bangs Alle 13, 2000 Frederiksberg | Bernhard Bangs Alle 13, 2000 Frederiksberg |
Philip Stavnstrup ApS. |
Sidst opdateret den 23.01.2020 og angivet som gældende fra 21.01.2020 (1717 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
PHILIPSON WINE HOLDING ApS | 25895223 |
PHILIPSON WINE TRADING ApS | 28332858 |
PHILIP SPOGARD HOLDING ApS | 32063047 |
Philipsservice | 36278226 |
Philip Stavnstrup ApS | 41104546 |
Philip Steen Holding ApS | 43057308 |
Philip Stenlund ApS | 44240289 |
Philip Strand Translations | 29477175 |
PHILIPS TRÆFÆLDNING OG HAVESERVICE V/PHILIP THALBITZER | 19134792 |
Philips Veteran Klub | 36313064 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Philip Schiermacher Stavnstrup(virk.: 6) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Philip Schiermacher Stavnstrup(virk.: 6) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 5 | 2 | 0 | 2 |
Pct. | 56 % | 22 % | 0 % | 22 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |