Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Vedtægter | Direktion | ||||
Bestyrelse | Revisor | Kapital | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Revision fravalgt | Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | ||||
Formål | Navne | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2020-03-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: QNTM Labs ApS. (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-28 tilføjes Vedtægter: 2024-06-28 (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-05-28 tilføjes Vedtægter: 2024-05-28 (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-03-04 tilføjes Direktion: Jack Egelund Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-03-04 fjernes Direktion: Connor Robert Jensen Murphy (direktør) (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-02-28 tilføjes Bestyrelse: Ross Thomas Desmarais (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-28 fjernes Bestyrelse: Justin Warren Ihnken (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-28 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-28 tilføjes Vedtægter: 2024-02-28 (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2023-09-06 tilføjes Kapital (Kapital): 112.989,50 (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-06 tilføjes Vedtægter: 2023-09-06 (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2023-06-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 103.212,70 (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-05-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-05-31 tilføjes Vedtægter: 2023-05-31 (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-05-23 tilføjes Vedtægter: 2023-05-23 (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-05-31 fjernes Legale ejere: Intrinsic Health Partners, L.P (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2022-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 83.636,00 (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2022-12-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2022-12-15 tilføjes Legale ejere: Intrinsic Health Partners II, L.P. (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2022-12-15 fjernes Legale ejere: Stonington Funds, LLC (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-15 tilføjes Vedtægter: 2022-12-15 (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2022-12-15 fjernes Reelle ejere: Connor Robert Jensen Murphy, Justin Warren Ihnken (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-07-15 tilføjes Bestyrelse: Cornelius James Merlini (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-15 tilføjes Kapital (Kapital): 64.079,00 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-07-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-07-15 tilføjes Legale ejere: Intrinsic Health Partners, L.P, Ihnken Holding ApS, Murphco Holding ApS (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2022-07-14 fjernes Legale ejere: Ihnken Holding ApS, Murphco Holding ApS (offentliggjort 2022-08-05)
Den 2022-07-15 tilføjes Reelle ejere: Connor Robert Jensen Murphy, Justin Warren Ihnken (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-07-14 fjernes Reelle ejere: Connor Robert Jensen Murphy, Justin Warren Ihnken (offentliggjort 2022-08-05)
Den 2022-07-15 tilføjes Vedtægter: 2022-07-15 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-05-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-05-20 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2022-05-12 tilføjes Kapital (Kapital): 48.157,00 (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-05-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-05-12 tilføjes Vedtægter: 2022-05-12 (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-04-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2021-12-21 fjernes Legale ejere: CBF SciTech Ltd. (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-08-27 tilføjes Kapital (Kapital): 54.906,00 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2021-08-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2021-08-27 tilføjes Legale ejere: CBF SciTech Ltd. (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-08-27 tilføjes Vedtægter: 2021-08-27 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Unsbjergvej 4, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Havneholmen 80, st., 1561 København V (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-06-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør sammen med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-06-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at agere som holdingselskab og besidde kapitalandele i andre selskaber samt anden hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-06-10 tilføjes Bestyrelse: Justin Warren Ihnken (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2021-06-10 tilføjes Vedtægter: 2021-06-10 (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2020-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havneholmen 80, st., 1561 København V (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2020-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-02-19 tilføjes Direktion: Connor Robert Jensen Murphy (direktør) (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2020-02-19 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-02-19 tilføjes Legale ejere: Ihnken Holding ApS, Murphco Holding ApS, Stonington Funds, LLC (offentliggjort 2022-08-05)
Den 2020-02-19 fjernes Legale ejere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-02-19 tilføjes Navne: QNTM Ventures ApS (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-02-18 fjernes Navne: ApS KBUS 18 - 209 (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-02-19 tilføjes Reelle ejere: Connor Robert Jensen Murphy, Justin Warren Ihnken (offentliggjort 2022-08-05)
Den 2020-02-19 fjernes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-02-19 tilføjes Vedtægter: 2020-02-19 (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2020-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-01-23 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-01-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2020-01-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2020-01-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-23 (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2020-01-23 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2020-01-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2020-01-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2020-01-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2020-01-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2020-01-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2020-01-23 tilføjes Legale ejere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-01-23 tilføjes Navne: ApS KBUS 18 - 209 (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-01-23 tilføjes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-01-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2020-01-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2020-01-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2020-01-23 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2020-01-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2020-01-23 tilføjes Vedtægter: 2020-01-23 (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-01-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2020-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-23)