Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2020-01-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Gunner Larsen Nedrivning ApS. (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2021-07-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Gunner Larsen Nedrivning ApS. (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2023-06-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2023-06-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2023-06-26 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hove Møllevej 19, 2765 Smørum (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2020-01-23 tilføjes Direktion: Peter Løvgren Larsen (direktør) (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2020-01-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed og dermed forbundne aktiviteter. (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2020-01-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2020-01-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-23 (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2020-01-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2020-01-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2020-01-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2020-01-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2020-01-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2020-01-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2020-01-23 tilføjes Legale ejere: Peter Løvgren Larsen (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2020-01-23 tilføjes Navne: Hove Mølle Holding ApS (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2020-01-23 tilføjes Reelle ejere: Peter Løvgren Larsen (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2020-01-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2020-01-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2020-01-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2020-01-23 tilføjes Stiftere: Peter Løvgren Larsen (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2020-01-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2020-01-23 tilføjes Vedtægter: 2020-01-23 (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2020-01-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2020-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-23)