Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | Hvidhvask | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Mesterstien 11, st. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-18 fjernes Direktion: Rita Nygaard (direktør) (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-22 (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-18 fjernes Legale ejere: Rita Nygaard (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-18 fjernes Navne: ENA R ApS (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-18 fjernes Reelle ejere: Rita Nygaard (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-18 fjernes Stiftere: Rita Nygaard (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-01-27 sletter virksomheden Ejerskaber: ENA 4 ApS. (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-01-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mesterstien 11, st. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-01-22 tilføjes Direktion: Rita Nygaard (direktør) (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-01-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage formueanbringelse og eje kapitalandele i andre selskaber samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-01-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-01-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-22 (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-01-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-01-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-01-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-01-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-01-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-01-22 tilføjes Legale ejere: Rita Nygaard (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-01-22 tilføjes Navne: ENA R ApS (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-01-22 tilføjes Reelle ejere: Rita Nygaard (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-01-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-01-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-01-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-01-22 tilføjes Stiftere: Rita Nygaard (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-01-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-01-22 tilføjes Vedtægter: 2020-01-22 (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-01-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-01-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-18)