Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hjemmeside | Direktion | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Vedtægter | Bibranche | xbrl | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Bestyrelse | Tegningsregel | Hvidhvask | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 8, 1., 5900 Rudkøbing (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringstedvej 645, 4100 Ringsted (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-04 fjernes Kontaktoplysninger: info@drivemade.dk (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-03 fjernes Hjemmeside: www.drivemade.dk (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-01 tilføjes Direktion: Disha Floci (direktør) (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-01 fjernes Direktion: Thomas Samsson Christensen (direktør) (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-01 tilføjes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2024-06-05)
Den 2024-06-01 tilføjes Legale ejere: Disha Floci (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-01 fjernes Legale ejere: Thomas Samsson Christensen (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-01 tilføjes Navne: Topone ApS (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-01 tilføjes Reelle ejere: Disha Floci (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-01 fjernes Reelle ejere: Thomas Samsson Christensen (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-01 tilføjes Vedtægter: 2024-06-01 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-01 fjernes Bibranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2024-06-05)
Den 2024-06-01 fjernes Bibranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2024-06-05)
Den 2024-05-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2024-06-05)
Den 2024-05-31 fjernes Navne: Drivemade ApS (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-04-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringstedvej 645, 4100 Ringsted (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2023-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Stationsparken 26, st., 2600 Glostrup (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-08-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stationsparken 26, st., 2600 Glostrup (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringstedvej 645, 4100 Ringsted (offentliggjort 2023-04-08)
Den 2023-04-08 tilføjes Kontaktoplysninger: info@drivemade.dk (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2023-04-07 fjernes Kontaktoplysninger: mh@drivemade.dk (offentliggjort 2023-04-08)
Den 2023-03-20 tilføjes Navne: Drivemade ApS (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2023-03-19 fjernes Navne: TC's Garage ApS (offentliggjort 2023-04-08)
Den 2023-03-20 tilføjes Vedtægter: 2023-03-20 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2022-12-20 tilføjes Navne: TC's Garage ApS (offentliggjort 2023-04-08)
Den 2022-12-19 fjernes Navne: Drivemade ApS (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2022-12-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2022-12-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2022-12-20 tilføjes Vedtægter: 2022-12-20 (offentliggjort 2023-04-08)
Den 2022-12-20 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2022-08-15 tilføjes Direktion: Thomas Samsson Christensen (direktør) (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2022-08-15 fjernes Direktion: Jack Friis (direktør) (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-08-15 tilføjes Legale ejere: Thomas Samsson Christensen (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2022-08-15 fjernes Legale ejere: 2P Nordic A/S, LT HOLDING 2013 ApS (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-08-15 tilføjes Reelle ejere: Thomas Samsson Christensen (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2022-08-15 fjernes Reelle ejere: Jack Friis, Lars Engelbrekt Pedersen (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-08-15 fjernes Bestyrelse: Jack Friis (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-07-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-07 tilføjes Bestyrelse: Jack Friis (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-01-07 fjernes Bestyrelse: Torben Thygesen (formand) (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2022-01-07 tilføjes Direktion: Jack Friis (direktør) (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-01-07 tilføjes Legale ejere: 2P Nordic A/S, LT HOLDING 2013 ApS (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-01-06 fjernes Legale ejere: LT HOLDING 2013 ApS, 2P Nordic A/S (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2022-01-04 tilføjes Legale ejere: 2P Nordic A/S (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2022-01-04 fjernes Legale ejere: Eichen Hartmann Holding ApS (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2022-01-03 fjernes Legale ejere: 2P Nordic A/S (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2022-01-07 tilføjes Reelle ejere: Jack Friis, Lars Engelbrekt Pedersen (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-01-06 fjernes Reelle ejere: Lars Engelbrekt Pedersen, Jack Friis (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2022-01-04 fjernes Reelle ejere: Morten Eichen Hartmann (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-12-31 fjernes Bestyrelse: Morten Eichen Hartmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-12-31 fjernes Direktion: Morten Eichen Hartmann (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-10-01 tilføjes Legale ejere: 2P Nordic A/S (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-10-01 fjernes Legale ejere: GT Forsyning ApS (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-10-01 tilføjes Reelle ejere: Jack Friis (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-10-01 fjernes Reelle ejere: Torben Thygesen (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-08-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-08-03)
Den 2020-07-20 tilføjes Vedtægter: 2020-07-20 (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2020-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringstedvej 645, 4100 Ringsted (offentliggjort 2023-04-08)
Den 2020-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøgedevej 14, 4100 Ringsted (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-24 tilføjes Kontaktoplysninger: mh@drivemade.dk (offentliggjort 2023-04-08)
Den 2020-02-12 fjernes Bestyrelse: Lars Engelbrekt Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-01-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgedevej 14, 4100 Ringsted (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-01-20 tilføjes Bestyrelse: Lars Engelbrekt Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-01-20 tilføjes Bibranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2024-06-05)
Den 2020-01-20 tilføjes Bibranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2024-06-05)
Den 2020-01-20 tilføjes Direktion: Morten Eichen Hartmann (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2020-01-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed i ind- og udland inden for køb, salg og leasing af biler og anden dertil beslægtet aktivitet. (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-20 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-20 tilføjes Hjemmeside: www.drivemade.dk (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2020-01-20 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2024-06-05)
Den 2020-01-20 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-20 tilføjes Legale ejere: GT Forsyning ApS, Eichen Hartmann Holding ApS, LT HOLDING 2013 ApS (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2020-01-20 tilføjes Navne: Drivemade ApS (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2020-01-20 tilføjes Reelle ejere: Torben Thygesen, Morten Eichen Hartmann, Lars Engelbrekt Pedersen (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2020-01-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2020-01-20 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2020-01-20 tilføjes Stiftere: Morten Eichen Hartmann (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. (offentliggjort 2020-08-03)
Den 2020-01-20 tilføjes Vedtægter: 2020-01-20 (offentliggjort 2020-08-03)
Den 2020-01-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-22)