Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Hvidhvask | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-14 tilføjes Revisor: RÅDGIVNINGSGRUPPEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amager Strandvej 53, 2300 København S (offentliggjort 2020-05-02)
Den 2020-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Latyrus Alle 19, 2770 Kastrup (offentliggjort 2020-05-02)
Den 2020-01-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Latyrus Alle 19, 2770 Kastrup (offentliggjort 2020-05-02)
Den 2020-01-17 tilføjes Direktion: Lars Dimitar Prægel (direktør) (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive cafedrift samt enhver virksomhed, som kan sidestilles hermed. (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-17 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-17 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-17 tilføjes Kontaktoplysninger: murerlars@youmail.dk (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-17 tilføjes Legale ejere: BIG BLUE HOLDING ApS (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-17 tilføjes Navne: Cibo Amager ApS (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-17 tilføjes Reelle ejere: Lars Dimitar Prægel (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2020-01-17 tilføjes Stiftere: BIG BLUE HOLDING ApS (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-17 tilføjes Vedtægter: 2020-01-17 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-22)