Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-09-05 tilføjes Direktion: Michael Holst Andersen (direktør) (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-05 fjernes Direktion: Peter Tolstrup Holm (direktør) (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-05 tilføjes Legale ejere: Travel Operations A/S (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-05 fjernes Legale ejere: PTH Group ApS (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-04 fjernes Legale ejere: Travel Operations A/S (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-05 tilføjes Reelle ejere: Peter Jacobsen, Michael Holst Andersen (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-03 fjernes Bestyrelse: Peter Tolstrup Holm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-01-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirsten Walthers Vej 8, 2500 Valby (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirsten Walthers Vej 8, st., 2500 Valby (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirsten Walthers Vej 8, st., 2500 Valby (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Måløv Byvej 229, 2760 Måløv (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2020-09-24 tilføjes Legale ejere: Travel Operations A/S, PTH Group ApS (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2020-09-23 fjernes Legale ejere: Travel Operations A/S, PTH Group ApS (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-24 fjernes Reelle ejere: Jacob Sylvest Andersen, Peter Jacobsen, Michael Holst Andersen (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-04-29 tilføjes Reelle ejere: Jacob Sylvest Andersen, Peter Jacobsen, Michael Holst Andersen (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-04-28 fjernes Reelle ejere: Jacob Sylvest Andersen, Peter Jacobsen, Michael Holst Andersen (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Måløv Byvej 229, 2760 Måløv (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2020-01-21 tilføjes Bestyrelse: Peter Tolstrup Holm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2020-01-21 tilføjes Bibranche: Engroshandel med computere, ydre enheder og software (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-21 tilføjes Direktion: Peter Tolstrup Holm (direktør) (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2020-01-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med konsulentbistand og engroshandel indenfor IT. (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-21 (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-21 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-21 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-21 tilføjes Legale ejere: Travel Operations A/S, PTH Group ApS (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-01-21 tilføjes Navne: Travel Operations Business A/S (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-21 tilføjes Reelle ejere: Jacob Sylvest Andersen, Peter Jacobsen, Michael Holst Andersen (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-01-21 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-21 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-21 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-21 tilføjes Stiftere: Travel Operations A/S, PTH Group ApS (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og bestyrelsesformanden i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-21 tilføjes Vedtægter: 2020-01-21 (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-21 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-21)